Приложение 6. Иные члены Государственного Совета - деятели науки.[545]
№ | ФИО | Избирательная курия / Даты полномочий | Научноучебное учреждение | Звание / Должность | Партийная / Фракционная принадлежность |
1 | Беликов Дмитрий Никанорович | Белое духовенство / 19.05.1906-июнь 1912 (6 лет, 1 мес.) | Томский университет | Доктор церковной истории, заслуженный профессор; член Совета университета | «Союз 17 октября» / Правая группа |
2 | Буткевич Тимофей Иванович | Белое духовенство / 20.05.190624.05.1909; 30.09.1909-октябрь 1917 (11 лет и 5 мес.) | Харьковский университет | Профессор богословия до 1906 г. | «Русское собрание» / Правая группа |
3 | Герье Владимир Иванович | По назначению / 01.01.1907-декабрь 1916 (9 лет и 11 мес.) | Московский университет | Заслуженный ординарный профессор всеобщей истории | «Союз 17 октября», член ЦК, член Прогрессивного блока (1915-1917) / Группа Центра |
4 | Горчаков Михаил Иванович | Белое духовенство / 17.04.190605.08.1910 (4 года и 3 мес.) | Петербургский университет | Доктор государственного и канонического права, Заслуженный ординарный профессор по кафедре церковного права, декан юридического факультета (1907-1910) | «Союз 17 октября» / Группа Центра, член Бюро группы (19061907) |
5 | Деревицкий Алексей Николаевич | По назначению / 01.01.1917-октябрь 1917 (9 мес.) | Харьковский университет | доктор греческой словесности, экстраординарны й профессор кафедры классической филологии | Правая группа |
Новороссийский университет (Одесса) | ординарный профессор кафедры классической филологии; с 1900 ректор; попечитель Казанского (1905-1911), Киевского (19111915), |
Оренбургского (1915-1917) учебных округов. | |||||
6 | Зверев Николай Андреевич | По назначению / 01.01.1909-март 1917 (8 лет и 2 мес.) | Московский университет | ординарный профессор кафедре энциклопедии и истории философии права, ректор | «Русское собрание», член Совета до 1912 г. / Правая группа |
7 | Кони Анатолий Федорович | По назначению / 01.01.190701.05.1917 (10 лет 4 мес.) | Харьковский университет Московский университет Александровский лицей ИАН | Доктор уголовного права / ординарный профессор Почетный член профессор уголовного судопроизводств а Почетный член | Группа Центра, один из лидеров кружка внепартийного объединения, член бюро Прогрессивного блока / часто голосовал с левой группой |
8 | Лукьянов Сергей Михайлович | По назначению / 23.04.1906-май 1917 (11 лет) | Варшавский университет | Доктор медицины / Ординарный профессор кафедры общей патологии медицинского факультета | Правая группа до 1909 г. Беспартийный 1909-1911 |
9 | Пихно Дмитрий Иванович | По назначению / 25.03.1907 член ГС; 04.04.190729.07.1913 | Киевский университет | Ординарный профессор политической экономии и статистики до 1902 г. | Глава Киевского отделения «Союза русого народа», член «Русского собрания» / Правая группа |
10 | Семенов-Тян- Шанский Петр Петрович | По назначению / 1906 - 26.02.1914 г. | Почетный член императорской АН и всех русских университетов | Группа Центра | |
11 | Сергеевич Василий Иванович[546] | По назначению / 01.01.1907 26.11.1910 | Петербургский университет; Почетный член Киевского, Харьковского, Юрьевского университетов | Ординарный профессор кафедры истории русского права | «Союз 17 октября» / Группа Центра |
12 | Сергеевский Николай Дмитриевич | По назначению / 06.05.1906 член ГС; 29.05.190625.09.1908 | Петербургский университет | Доктор уголовного права / Ординарный профессор, декан юридического факультета | Член «Русского собрания» / Группа Центра |
13 | Соболевский Алексей Иванович | По назначению / 01.01.1917-октябрь 1917 | Академия наук | Ординарный академик по отделению русского языка и | Член главного совета «Союза русского народа» / Правая группа |
словесности | |||||
14 | Таганцев Николай Степанович | По назначению / С 1906 по май 1917 | Петербургский университет | Ординарный профессор уголовного права юридического факультета | Группа Центра, член Бюро |
15 | Таубе Михаил Александрович | По назначению / 01.01.1917-октябрь 1917 (9 мес.) | Петербургский университет | Ординарный профессор международного права; товарищ министра народного просвещения | Правая группа |
16 | Тютрюмов Игорь Матвеевич | Новгородское губернское земское собрание / 16.01.1915-октябрь 1917 | Петербургский университет | приват-доцент | Кружок внепартийного объединения |
18 | Шварц Александр Николаевич | По назначению / 06.12.1907 член ГС, 01.01.190805.01.1915 | Московский университет | Ординарный профессор кафедры классической филологии, министр НП 1908-1910 | Беспартийный / Член кружка внепартийного объединения |
Итого: | |||||
Назначенных - 13; Выборных - 5, в том числе от духовенства - 3, от губернских земских собраний - 1 | АН -1; Университеты: Московский - 4; Петербургский - 7; Киевский - 1; Харьковский - 3; Одесский - 1; Варшавский - 1; Томский - 1 | Заслуженный ординарный профессор - Ординарный академик - 1; Ординарный профессор - Приват-доцент - 1; Почетный член - | Беспартийный - «Союза русского народа» - «Русского собрания» «Союз 17 октября» - Правая группа - Группа Центра - Кружок внепартийного объединения - Левая группа - Прогрессивная группа |